日前,中共中央批准:吴晓军同志任青海省委委员、常委、副书记。
吴晓军,男,汉族,1966年1月出生,江西泰和人,1988年7月参加工作,1986年5月入党,经济学博士。
1984.09-1988.07 江西大学经济系政治经济学专业学习
1988.07-1992.10 江西省经济信息中心干部(其间:1990.12- 1992.10借调省计划委员会以工代赈办公室)
1992.10-1994.05 江西省计划委员会以工代赈办公室干部、主任科员
1994.05-1996.01 江西省政府办公厅综合处主任科员
1996.01-1998.03 江西省政府办公厅综合处副处级秘书
1998.03-2003.05 江西省政府办公厅综合处调研员
2003.05-2006.08 江西省政府办公厅副主任
(2001.09-2004.07江西财经大学工商管理学院产业经济学专业在职研究生学习,获经济学博士学位)
2006.08-2010.06 江西省鹰潭市委常委、副市长
2010.06-2013.04 江西省发展和改革委员会副主任
2013.04-2014.10 江西省工业和信息化委员会主任
2014.10-2017.02 江西省发展和改革委员会主任
2017.02-2017.03 江西省副省长人选、省发展和改革委员会主任
2017.03-2017.11 江西省副省长、省发展和改革委员会主任
2017.11-2019.09 江西省副省长
2019.09-2020.03 江西省委常委、副省长
2020.03-2021.04 江西省委常委 、南昌市委书记
2021.04- 青海省委副书记
4月9日
吉安市召开全市领导干部大会
会上宣布:
罗文江同志任吉安市委委员、常委、副书记
提名为吉安市政府市长候选人
提名免去王少玄同志的吉安市政府市长职务
市长职务的任免需按有关法律规定办理
▼▼▼
罗文江,男,汉族,1968年3月出生,江西德安人,1991年8月参加工作,1992年7月加入中国共产党,中央党校大学学历,工商管理硕士。中央党校函授学院经济管理专业毕业。
1989年9月,江西省九江师专生物系生物专业学生;
1991年8月,江西省九江县马回岭中学教师;
1992年7月,共青团江西省德安县委学少部部长(其间:1992.10—1993.09兼任江西省德安县委驻金湖乡支农工作组组长);
1994年10月,共青团江西省德安县委副主任科员(1994.02—1995.04挂职任共青团江西省九江市委宣传部长助理);
1996年5月,共青团江西省九江市委宣传部副部长(1995.09—1997.12中央党校函授学院经济管理专业学习);
1998年1月,共青团江西省九江市委常委、宣传部长(其间:1999.05—2001.04江西师范大学法学专业学习;2000.03—2001.03九江市委驻瑞昌市肇陈镇工作组组长、肇陈镇党委副书记);
2003年5月,共青团江西省九江市委副书记、党组成员;
2006年6月,江西省武宁县委常委、纪委书记(其间:2007.03—2009.12江西财经大学MBA学院工商管理专业学习,获工商管理硕士学位);
2008年10月,江西省武宁县委副书记(2008.08—2008.12江西省委党校中青班学习);
2011年5月,江西省瑞昌市委副书记、代市长;
2011年8月,江西省瑞昌市委副书记、市长;
2015年7月,江西省瑞昌市委书记;
2016年7月,换届待安排;
2016年10月,江西省九江市政府副市长;
2016年12月,江西省九江市政府副市长、九江经济技术开发区(出口加工区)党委工委书记;
2019年8月,江西省交通运输厅党委委员;
2019年9月,江西省交通运输厅党委委员、副厅长;
2021年4月,江西省吉安市委副书记,吉安市政府市长提名候选人。
4月9日
鹰潭市召开全市领导干部大会
会上宣布:
提名张子建同志为鹰潭市政府市长候选人
陈敏同志不再担任鹰潭市委副书记、常委、委员
提名免去鹰潭市政府市长职务
张子建,男,汉族,1974年1月出生,江西贵溪人,1994年6月加入中国共产党,1994年8月参加工作,全日制教育大专学历,上饶师范专科学校化学系毕业,在职教育省委党校研究生学历。
1991.09--1994.08 上饶师范专科学校化学系学习
1994.08--1996.01 江西省贵溪县交通局运管所干部
1996.01--1997.01 江西省贵溪县交通局党办秘书
1997.01--1997.11 江西省贵溪市委办公室信息员
1997.11--1999.11 江西省贵溪市委办公室秘书(1995.08--1997.12中央党校函授学院经济管理专业学习)
1999.11--2001.06 江西省贵溪市志光镇党委副书记(其间:2000.08--2000.12挂职任浙江省台州市东山镇政府副镇长)
2001.06--2001.11 共青团江西省贵溪市委书记(副科级)
2001.11--2003.12 共青团江西省贵溪市委书记
2003.12--2006.06 江西省贵溪市雷溪乡党委书记、人大主席团主席(2003.08--2005.12江西省委党校工商管理专业学习)
2006.06--2010.12 江西省贵溪市政府副市长
2010.12--2012.09 江西省鹰潭市政府副秘书长、市政府办公室党组成员
2012.09--2012.11 江西省余江县委副书记、代县长
2012.11--2014.08 江西省余江县委副书记、县长
2014.08--2015.01 江西省余江县委书记、县长
2015.01--2016.08 江西省余江县委书记
2016.08--2016.11 江西省鹰潭市政府党组成员
2016.11--2019.04 江西省鹰潭市政府副市长、党组成员(其间:2017.07-2018.07国家开发投资公司挂职)
2019.04 江西省鹰潭市委常委、常务副市长。
现任江西省鹰潭市委副书记。
1988.07——1993.12,江西省计划委员会工作;
1993.12——1996.01,江西省政府办公厅工作;
1996.01——1998.03,江西省政府办公厅副处级秘书;
1998.03——2003.05,江西省政府办公厅调研员;
2003.05——2006.08,江西省政府办公厅副主任、办公厅党组成员;
2006.08——2010.05,中共鹰潭市委常委、副市长 、市政府党组副书记;
2010.05——2013.04,江西省发展和改革委员会副主任、党组副书记。
2013.04——2014.10,江西省工业和信息化委员会党组书记、主任。;
2014.10——江西省发展和改革委员会主任
青海省政府采购网-首页 http://img.gfd96.cn/img/02-11/03sr3zmr5s5.jpg
青海省人民政府(Qinghai Provincial People's Government),是中华人民共和国青海省的国家行政机关,是青海省人民代表大会的执行机关,对青海省人民代表大会常务委员会和中华人民共和国国务院负责并报告工作;在青海省人民代表大会闭会期间,对青海省人民代表大会常务委员会负责并报告工作,并依法行使行政职权。[1]
青海省人民政府分别由省长、副省长和秘书长、厅长、局长、委员会主任等组成,实行省长负责制,受中华人民共和国国务院领导,每届任期五年。
现任青海省委副书记,省政府省长、党组书记:吴晓军
根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第四章第五十九条:青海省人民政府行使以下职权:[1]
(一)执行本级人民代表大会及其常务委员会的决议,以及上级国家行政机关的决定和命令,规定行政措施,发布决定和命令;
(二)领导所属各工作部门和下级人民政府的工作;
(三)改变或者撤销所属各工作部门的不适当的命令、指示和下级人民政府的不适当的决定、命令;
页面更新:02-11